Hanes ariannol SOUTHAMPTON HOSPITALS CHARITY
Rhif yr elusen: 1051543
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.57m | £3.32m | £3.59m | £9.53m | £3.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.06m | £4.20m | £3.13m | £2.59m | £5.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.33m | £3.03m | £3.45m | £9.38m | £3.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £118.00k | £0 | £20.00k | £18.00k | £18.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £153.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £130.00k | £137.00k | £121.00k | £127.00k | £193.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £408.00k | £419.00k | £437.00k | £463.00k | £1.11m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.89m | £4.00m | £2.94m | £2.41m | £5.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £171.00k | £196.00k | £188.00k | £177.00k | £303.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.00k | £91.00k | £85.00k | £91.00k | £99.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.16m | £3.22m | £2.86m | £2.32m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.