ymddiriedolwyr MUSIC IN HOSPITALS AND CARE
Rhif yr elusen: 1051659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas James Parker | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||||||||
Andrew John Ling | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|||||||||||
Dr Jennifer MacRitchie | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||||||||
Silvia Denaro | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||||||||
Dr Alasdair Dow | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||||||||
Dimple Keen | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||||||||
Atheer Al-Salim | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||||||||
Angharad Thomas | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||||||||
Charmian Penelope May | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||||||||
Maureen Hall | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|||||||||||
Sarah Mallock | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||||||||
Jeremy Huw Williams BEM PhD | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.