Hanes ariannol AMNESTY INTERNATIONAL UK SECTION CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1051681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.12m | £18.82m | £19.49m | £22.31m | £24.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.00m | £19.29m | £19.98m | £20.50m | £22.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £204.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £288.00k | £204.00k | £131.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.50m | £11.94m | £14.92m | £19.95m | £21.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.35m | £6.59m | £4.32m | £2.11m | £2.16m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £245.00k | £245.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.00k | £44.00k | £0 | £245.00k | £297.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £245.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.63m | £4.44m | £3.95m | £7.38m | £9.21m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.95m | £14.92m | £15.47m | £16.09m | £17.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.05m | £4.37m | £4.52m | £4.42m | £5.04m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £25.18k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £12.49m | £12.82m | £13.34m | £14.00m | £15.23m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.