Hanes ariannol MANCHESTER ACTION ON STREET HEALTH
Rhif yr elusen: 1051754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £457.89k | £454.45k | £691.33k | £792.46k | £997.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £465.65k | £453.74k | £611.33k | £791.50k | £990.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £172.44k | £164.94k | £205.44k | £205.44k | £219.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £117.42k | £137.19k | £134.59k | £300.06k | £429.17k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £33.89k | £32.32k | £44.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £2.68k | £2.56k | £1.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £654.70k | £756.52k | £947.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £12 | £13 | £404 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £50 | £1.04k | £2.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £581.13k | £784.60k | £974.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £30.20k | £6.90k | £13.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £8.55k | £3.45k | £2.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £2.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.