Hanes ariannol Advice for Renters Limited
Rhif yr elusen: 1051979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £357.41k | £451.42k | £450.19k | £504.42k | £539.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £368.25k | £412.33k | £433.67k | £459.81k | £533.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £120.43k | £155.59k | £53.87k | £87.87k | £104.31k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.14k | £23.41k | £111.15k | £171.99k | £108.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £26.37k | £22.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £3.28k | £1.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £415.57k | £514.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £40 | £1.01k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £59.15k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £459.81k | £533.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £5.51k | £4.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.