Hanes ariannol HI KENT
Rhif yr elusen: 1052036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £605.16k | £642.44k | £661.59k | £575.18k | £580.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £670.73k | £667.35k | £563.20k | £602.62k | £621.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £35.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £277.66k | £301.66k | £277.66k | N/A | £16.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £63.54k | £74.55k | £61.09k | £63.65k | £42.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £54.60k | £60.43k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £479.46k | £506.90k | £599.26k | £511.06k | £536.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.33k | £563 | £1.24k | £478 | £821 | |
|
Incwm - Arall | £6.22k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.86k | £4.78k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £641.05k | £641.77k | £557.75k | £595.41k | £611.93k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.68k | £25.58k | £5.45k | £7.21k | £9.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.70k | £5.66k | £6.79k | £5.50k | £5.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.