Hanes ariannol ESSEX COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1052061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.39m | £6.34m | £4.82m | £5.38m | £5.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.09m | £5.74m | £5.15m | £5.36m | £5.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £975.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.03m | £4.78m | £2.58m | £3.39m | £3.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £428.93k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.50k | £0 | £0 | £0 | £7.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £790.69k | £2.47m | £300.00k | £1.87m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.19m | £1.13m | £1.06m | £1.12m | £1.26m | |
|
Incwm - Arall | £1.15m | £8.14k | £1.18m | £866.70k | £231.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £245.00k | £975.00k | £300.00k | £0 | £1.72m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.75m | £5.43m | £4.83m | £5.08m | £4.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £337.08k | £317.34k | £316.59k | £282.27k | £310.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £86.41k | £85.96k | £90.45k | £95.60k | £116.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.27m | £4.87m | £4.25m | £4.46m | £3.73m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £170.56k | £91.91k | £95.16k | £92.72k | £84.87k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.