Dogfen lywodraethu KINGSTON GRAMMAR SCHOOL MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1052645
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 28/09/1994 AS AMENDED ON 02/12/1995 AS AMENDED ON 22/09/2004 AS AMENDED ON 14/06/2011 AS AMENDED 08/11/2011
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE PUBLIC EDUCATION IN MUSIC AND IN PARTICULAR OF PUPILS ATTENDING KINGSTON GRAMMAR SCHOOL BY MEANS OF CONCERTS BY PUPILS, PROFESSIONAL CONCERTS FOR PARENTS AND PUPILS, CONCERT VISITS FOR PARENTS AND PUPILS, WORKSHOPS AND MASTER CLASSES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.