ymddiriedolwyr GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST KATHERINE
Rhif yr elusen: 1053294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STELIOS TJIRKALLIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Archbishop Nikitas Lioulias | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 | ||||||
Sofoklis Petrides | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||
George Loizou | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||
Kyriacos Hadjikyricou | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||
Michael Yiannaki | Ymddiriedolwr | 08 April 2017 |
|
|
||||
ACHILLEAS LAPOURIDES | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
PANTELIS CHARALAMBOUS | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
JOHN BEHIRE | Ymddiriedolwr | 12 September 2014 |
|
|
||||
MARIA PAPANICOLAOU | Ymddiriedolwr | 12 September 2014 |
|
|
||||
PHILIP SOTERI | Ymddiriedolwr | 12 July 2011 |
|
|
||||
GEORGE STRATIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTONAKIS NIKOLAS VOUROU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THASOS AVRAAMIDES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COSTAS PETER CHRISTOU | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.