ymddiriedolwyr CHURCHES TOGETHER IN CORNWALL
Rhif yr elusen: 1053899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGHT REVEREND PHILIP IAN MOUNSTEPHEN | Cadeirydd | 24 March 2019 |
|
|
||||
Rev Loraine Nancy Mellor | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|||||
MAJOR STEVE WHITE | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
REV CARL SMETHURST | Ymddiriedolwr | 23 July 2016 |
|
|
||||
Rev RUTH JOSEPHINE WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||
Rev NIKITAS LANTSBERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev BENEDICT RAMSDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.