ymddiriedolwyr RELATE BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1053946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebony Findley | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Christopher Price | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Ayola Beckford | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Parminder Goray | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Matthew Booton | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Malcolm Pearson | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|||||
Andy Lee | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
PAM DHANDA | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
ELIZABETH WYATT | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.