Hanes ariannol SENIORS HEALTH AND ACTIVE RETIREMENT PROJECT
Rhif yr elusen: 1054116
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.88k | £54.80k | £58.76k | £82.51k | £61.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.47k | £75.72k | £59.92k | £53.72k | £65.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £30.41k | £30.41k | N/A | £30.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.51k | N/A | N/A | £37.91k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.