ymddiriedolwyr WYMONDHAM ABBEY PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1054896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID LESLIE PENNELL | Cadeirydd | 12 October 2004 |
|
|
||||
JOHN FREDERICK DURRANT | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
DIANA RALPHS | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Diana Margaret Grant | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|||||
Rev Christopher Davies | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
BRIAN RANDALL | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES HALLS | Ymddiriedolwr | 18 August 2008 |
|
|
||||
SALLY SEAMAN | Ymddiriedolwr | 11 April 1983 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DAVID BROWN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.