ymddiriedolwyr CHRISTIAN RELIEF UGANDA
Rhif yr elusen: 1055166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Parker | Cadeirydd | 02 February 2016 |
|
|||||
Meriel Carboni | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Carol Baker | Ymddiriedolwr | 04 September 2022 |
|
|
||||
Charles Thomas Parker | Ymddiriedolwr | 04 September 2022 |
|
|
||||
Rhona Lesley Marshall Mrs | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Helen Whitehead | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Roslyn Smith | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
Kim Harwood | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||
Miriat Naiga-Bukenya | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
Paul Roebuck | Ymddiriedolwr | 20 August 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.