ymddiriedolwyr AGE CONCERN SOLIHULL
Rhif yr elusen: 1055887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Tomlinson | Cadeirydd | 30 March 2016 |
|
|
||||
Michael Boyle | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Richard Charles Watson | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Patricia Rose-Smith | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Alison Jane Rolf | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|||||
Ruth Mary Paulin | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Pinakini Chauhan | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Nicola Clare Robinson | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
David Charles Mattocks JP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.