Hanes ariannol THE NELSON TRUST
Rhif yr elusen: 1056672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.60m | £6.06m | £5.03m | £7.21m | £8.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.11m | £4.32m | £4.47m | £6.06m | £8.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £883.55k | £1.55m | £1.39m | £5.03m | £4.88m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £506.73k | £158.73k | £533.48k | £878.71k | £604.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £428.62k | £1.76m | £1.03m | £350.19k | £446.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £130.21k | £164.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.92m | £4.29m | £4.01m | £6.73m | £8.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.17k | £0 | £0 | £0 | £21.86k | |
|
Incwm - Arall | £248.65k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.94m | £4.14m | £4.39m | £5.84m | £7.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £169.93k | £184.61k | £76.65k | £221.24k | £188.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.50k | £44.41k | £46.81k | £55.61k | £44.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.