ymddiriedolwyr THE NELSON TRUST
Rhif yr elusen: 1056672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAME JANET OLIVE TROTTER DBE | Cadeirydd | 01 February 2018 |
|
|||||
James Campbell Murray | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Catherine Grace Connor | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Professor Dame Julie Elspeth Lydon DBE FLSW | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Demelza Odette Stamp | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Justin Sargent | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|
||||
Jo Daubeney | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|
||||
JAMES TABOR | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|||||
Rhona Macdonald | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Naina Mandleker | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Claire Wynne Hughes | Ymddiriedolwr | 03 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.