Hanes ariannol OPEN EYE LIMITED
Rhif yr elusen: 1056743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £605.55k | £495.39k | £503.80k | £547.87k | £649.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £407.73k | £528.92k | £380.52k | £550.13k | £714.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £342.07k | £41.29k | £78.37k | £51.12k | £58.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £222.82k | N/A | £246 | £977 | £2.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £16.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £353.69k | N/A | £478.16k | £510.76k | £478.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £262 | N/A | £150 | £49 | £3.36k | |
|
Incwm - Arall | £28.79k | N/A | £25.25k | £36.08k | £149.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £407.73k | N/A | £380.52k | £550.13k | £703.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £10.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.06k | N/A | £2.35k | £2.40k | £3.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.