Hanes ariannol VOLUNTEER ACTION
Rhif yr elusen: 1056760
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 23/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.06k | £44.57k | £44.30k | £52.86k | £63.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.66k | £43.77k | £38.78k | £41.99k | £60.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £24.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.