Hanes ariannol RELATE NORTH EAST LONDON
Rhif yr elusen: 1057291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £791.27k | £1.45m | £983.17k | £925.19k | £845.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £851.77k | £902.82k | £928.68k | £930.66k | £965.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £107.63k | £71.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £34.22k | £39.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £648.37k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.89k | £0 | £240 | £0 | £1.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £771.77k | £800.44k | £981.81k | £920.22k | £837.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34 | £82 | £1.13k | £4.96k | £6.04k | |
|
Incwm - Arall | £3.57k | £5.94k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £820.26k | £875.99k | £925.79k | £930.66k | £965.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £5.57k | £4.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £31.52k | £26.83k | £2.89k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.