Hanes ariannol SOUTH LIVERPOOL VINEYARD CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1057680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.69k | £98.80k | £87.14k | £76.96k | £54.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.16k | £72.56k | £74.51k | £58.98k | £69.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.