ymddiriedolwyr NORTH TEES AND HARTLEPOOL NHS FOUNDATION TRUST GENERAL CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1057682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER PAUL MACKLIN | Cadeirydd | 24 March 2022 |
|
|
||||
Ken Anderson | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Dr Elaine Valerie Gouk | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Stuart Christopher Irvine | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Michael Houghton | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Catherine Jane Hudson-Halliday | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Rowena Elaine Dean | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
PROFESSOR ELIZABETH FLORENCE BARNES | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
Allison Ann Fellows | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Dr Susannah Christina Cook | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
IAN SIMPSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
FAY SCULLION | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Linda Ann Hunter | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Derek Bell | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Elizabeth Ann Baxter | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Lindsey Victoria Robertson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Neil Martin Atkinson | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.