Hanes ariannol ROYAL COLLEGE OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH
Rhif yr elusen: 1057744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.90m | £15.35m | £16.35m | £17.71m | £17.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.68m | £15.61m | £14.60m | £15.77m | £19.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.21m | £118.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.52m | £973.40k | £1.42m | N/A | £96.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.00k | £510.00k | £7.00k | £276.00k | £169.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £504.00k | £254.00k | £267.00k | £419.00k | £764.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.57m | £13.97m | £16.04m | £16.96m | £16.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.00k | £49.00k | £34.00k | £58.00k | £190.00k | |
|
Incwm - Arall | £774.00k | £563.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £500.00k | £0 | £160.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.35m | £13.79m | £14.43m | £15.51m | £19.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £331.00k | £162.00k | £166.00k | £252.00k | £96.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.00k | £27.00k | £21.00k | £31.00k | £17.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £88.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.00k | £8.60k | £13.91k | £16.00k | £12.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.66m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.