Hanes ariannol THE MAURICE AND HILDA LAING CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1058109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £754.17k | £863.37k | £674.30k | £782.70k | £770.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.78m | £1.59m | £1.21m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £754.17k | £863.37k | £674.30k | £782.70k | £770.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.67m | £1.48m | £1.08m | £1.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.18k | £114.45k | £109.42k | £126.18k | £115.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.11k | £24.40k | £24.13k | £25.34k | £26.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.07m | £1.56m | £1.38m | £964.54k | £1.11m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £87.18k | £114.45k | £109.42k | £126.18k | £115.55k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.