Hanes ariannol WEST LONDON YMCA
Rhif yr elusen: 1058593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.37m | £7.71m | £7.93m | £7.84m | £8.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.61m | £7.47m | £7.61m | £7.67m | £8.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.85m | £1.51m | £1.71m | £1.61m | £1.56m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £391.00k | £135.48k | £80.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.11k | £6.38k | £1.60k | £0 | £615 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.61m | £7.70m | £7.93m | £7.84m | £8.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.02k | £11.62k | £206 | £183 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £19.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.61m | £7.25m | £7.32m | £7.67m | £7.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £19.13k | £19.70k | £14.62k | £25.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £219.28k | £290.37k | £1.06k | £249.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.