Hanes ariannol ENCOUNTERS FESTIVALS LTD
Rhif yr elusen: 1058603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (179 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £405.26k | £417.21k | £371.71k | £341.66k | £363.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £412.80k | £445.28k | £316.38k | £374.72k | £398.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | £12.00k | £12.00k | £9.60k | £99.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.