ymddiriedolwyr BRISTOL ARCHDEACONRY CHARITY
Rhif yr elusen: 1058853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian John Howkins | Cadeirydd | 01 November 2019 |
|
|
||||||
Caroline Jowett-Ive | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||
Caroline Duckworth | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||||
Ben Silvey | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||||
Gene Joyner | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||||
Rev Richard Croft | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||||
STEPHEN JOHN GISBY | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||||
The Venerable Neil Michael Warwick | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|||||||
Nicholas Charles Bacon | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||||
DAVID BRUCE MONTAGUE WORTHINGTON | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|||||||
ROGER CLIVE METCALFE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
PETER EDWARD WOOLF | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.