Hanes ariannol THE RAILWAY CHILDREN
Rhif yr elusen: 1058991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.46m | £4.56m | £4.90m | £4.09m | £3.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.58m | £4.78m | £4.46m | £4.44m | £4.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.02m | £990.96k | £958.52k | £80.07k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.51m | £1.82m | £2.17m | £2.11m | £2.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £510.75k | £553.13k | £151.26k | £556.69k | £634.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.43m | £2.17m | £2.57m | £1.42m | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.23k | £15.99k | £7.59k | £8.07k | £14.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £14.95k | £83.69k | £64.64k | £206.35k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.61m | £3.82m | £3.56m | £3.27m | £3.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £967.08k | £953.59k | £906.44k | £1.16m | £933.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £154.92k | £72.25k | £67.12k | £56.34k | £35.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.02m | £1.11m | £968.44k | £567.81k | £184.91k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £199.46k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.