ymddiriedolwyr ARAB WORLD MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1059106
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR M S HYDE | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Sedrak | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Phillip Graham Elam | Ymddiriedolwr | 07 March 2020 |
|
|
||||
Karl Butler | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Maggs | Ymddiriedolwr | 27 February 2016 |
|
|
||||
Alex Mateer | Ymddiriedolwr | 06 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.