Hanes ariannol THE THREE GUINEAS TRUST
Rhif yr elusen: 1059652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £1.87m | £1.87m | £1.64m | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £4.11m | £2.31m | £1.77m | £2.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.25m | £1.44m | £1.56m | £1.38m | £1.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.25m | £0 | £1.56m | £1.38m | £1.22m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £401.58k | £428.93k | £291.16k | £267.96k | £362.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £14.55k | £0 | £42.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.42m | £4.03m | £2.23m | £1.68m | £2.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £109.45k | £81.91k | £82.91k | £95.31k | £91.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.58k | £6.58k | £9.54k | £8.94k | £9.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.25m | £3.88m | £2.04m | £1.46m | £2.26m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £109.45k | £81.91k | £82.91k | £95.31k | £91.21k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.