ymddiriedolwyr SNAP (SPECIAL NEEDS ADVENTURE PLAYGROUND) LTD
Rhif yr elusen: 1059988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT HEIGHWAY | Cadeirydd |
|
||||||
Winton Levett | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
Kim Punter | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
Joanne Spoors | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
Marie OBoyle-Duggan | Ymddiriedolwr | 06 June 2012 |
|
|
||||
Tim Gimbert | Ymddiriedolwr | 05 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.