Hanes ariannol COMMUNITY LINK UP
Rhif yr elusen: 1060481
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.73k | £170.94k | £185.07k | £185.07k | £221.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.73k | £164.83k | £150.04k | £150.04k | £211.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.