Hanes ariannol TOMMY'S
Rhif yr elusen: 1060508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.11m | £8.07m | £6.98m | £8.67m | £10.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.56m | £9.00m | £5.59m | £7.83m | £9.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £249.08k | £176.61k | £1.03m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.20m | £7.13m | £6.85m | £6.86m | £8.73m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.85m | £863.35k | £52.37k | £1.81m | £2.05m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £61.65k | £77.87k | £27.56k | £2.94k | £194.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £48.74k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £130.00k | £0 | £3.00m | £0 | £1.11m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.76m | £5.41m | £3.95m | £4.12m | £5.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.80m | £3.60m | £1.64m | £3.72m | £3.57m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.63k | £9.41k | £17.67k | £0 | £19.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.45m | £2.78m | £1.70m | £1.26m | £2.34m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.