Hanes ariannol EAST SUSSEX BRIGHTON & HOVE CROSSROADS - CARING FOR CARERS LIMITED
Rhif yr elusen: 1060552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £446.36k | £416.06k | £398.25k | £417.14k | £386.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £427.23k | £416.19k | £365.31k | £406.31k | £399.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £295.24k | £288.62k | £270.03k | £307.72k | £290.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.90k | £9.20k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.