ymddiriedolwyr Citizens Advice South West Surrey
Rhif yr elusen: 1061067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Philippson | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||
Alex Kundert | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Robert Lanyon | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Richard James Smith | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
John Tonks | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|||||
George Anthony Rushton | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|||||
Norman Douglas Wren | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Paul Jarrett | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.