Hanes ariannol LEAGUE OF FRIENDS OF ST ANTHONY'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 200439
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.63k | £38.43k | £30.65k | £22.70k | £18.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.37k | £22.34k | £18.83k | £14.13k | £12.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.