ymddiriedolwyr BEAMINSTER RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 200685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR MIKE BECKETT | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Paula Tuff | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||||||
Elizabeth Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||
Caroline Walker | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|||||||||
Michael Gerald Runyard | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
||||||||
The Revd Canon DAVID BALDWIN | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|||||||||
LYNDA ANN BEAZER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ROBERT MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
SALLY WELSFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
RICHARD GERALD BUGLER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.