Hanes ariannol WOODROFFE AND TUCKER'S CHARITIES (KNOWN AS CANDLEMAS MONEY)
Rhif yr elusen: 200869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (92 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.27k | £10.72k | £10.34k | £8.78k | £10.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.52k | £6.56k | £7.39k | £11.83k | £9.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.