ymddiriedolwyr PARSON LATHAM'S HOSPITAL IN BARNWELL
Rhif yr elusen: 200953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIA RUTTERFORD | Cadeirydd | 16 May 1984 |
|
|||||
Nicholas Daniel Bould | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Simon Arthur Berridge | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Catriona Jane Forrest | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Diane Langley | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Heather Roxanne Hanlon | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
||||
MRS KATE WHIGHT | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|||||
ROBERT MARRIOTT | Ymddiriedolwr | 23 May 1995 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.