Hanes ariannol MID THAMES AREA QUAKER MEETING AND RELATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 201030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £265.81k | £577.10k | £198.00k | £291.85k | £228.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £208.88k | £223.82k | £197.00k | £242.44k | £302.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £455.69k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £26.37k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £95.04k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £353.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £157.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £66.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £101.93k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £7.41k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.