ymddiriedolwyr EWELL PAROCHIAL TRUSTS (RELIEF IN NEED)
Rhif yr elusen: 201623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark Anthony Stafford | Cadeirydd | 17 March 2022 |
|
|||||
Miriam Massey | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Faye Miles | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Christine Cleveland | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Clive Woodbridge | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Michael Arthur | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Gillian Utting | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
HUMPHREY REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|||||
Elizabeth McNicol Divall | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.