Dogfen lywodraethu BERRYMAN ANNUITY TRUST
Rhif yr elusen: 202492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
WILL PROVED ON 31/03/1941 AS AMENDED BY SCHEME DATED 30/09/1965 AS AMENDED BY SCHEME DATED 17/02/1971 AS AMENDED BY SCHEME DATED 31/03/1980 AS AMENDED BY SCHEME DATED 23/11/1999
Gwrthrychau elusennol
PROVIDING ANNUITIES NOT EXCEEDING $100 EACH TO GENTLEWOMEN WHO ARE AND REMAIN SPINSTERS OR WIDOWS WHO HAVE NOT AN INCOME EXCEEDING $500 PER ANNUM OR SUCH OTHER AMOUNT AS THE CHARITY COMMISSIONERS APPROVE FROM TIME TO TIME (EXCLUSIVE OF THE ANNUITY) AND ARE BAPTISED MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.