ymddiriedolwyr SIR SAMUEL MICO'S CHARITIES
Rhif yr elusen: 202629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Richard Hepburn | Cadeirydd |
|
||||||||||||||||
Joanna Taylor | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|||||||||||||||
Paul Hastings Bancroft | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|||||||||||||||
Lucy Hamilton | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|||||||||||||||
Kevin Gary Vincent | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|||||||||||||||
Gideon Daniel Hillman | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|||||||||||||||
Matthew Duggan | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||||||||||||
Stuart McLeod | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|||||||||||||||
MICHAEL WHELLER | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.