Hanes ariannol OXFAM
Rhif yr elusen: 202918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £434.10m | £367.40m | £344.30m | £373.00m | £400.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £397.50m | £384.60m | £368.80m | £329.10m | £360.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.66m | £978.26k | £978.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.85m | £8.66m | £18.30m | £2.88m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £152.40m | £102.90m | £105.30m | £137.90m | £143.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £92.80m | £93.50m | £39.40m | £90.30m | £98.00m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £185.90m | £168.50m | £179.90m | £140.80m | £156.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £400.00k | £500.00k | £200.00k | £200.00k | £1.90m | |
|
Incwm - Arall | £2.60m | £2.00m | £19.50m | £3.80m | £1.40m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £54.40m | £17.60m | £14.00m | £20.10m | £19.70m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £298.30m | £283.90m | £283.40m | £230.90m | £253.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £97.60m | £99.60m | £84.70m | £94.80m | £106.40m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.40m | £1.80m | £1.30m | £800.00k | £600.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £77.50m | £71.22m | £83.30m | £59.40m | £79.19m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £200.00k | £200.00k | £100.00k | £0 | £100.00k | |
|
Gwariant - Arall | £1.60m | £1.10m | £700.00k | £3.40m | £600.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.