Hanes ariannol THE BATH PRESERVATION TRUST LTD
Rhif yr elusen: 203048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.09m | £1.24m | £1.91m | £4.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.07m | £874.96k | £1.62m | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £8.00k | £593.94k | £1.17m | £242.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £263.74k | £137.66k | £970.87k | £1.45m | £3.86m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £88.21k | £126.66k | £21.21k | £45.48k | £122.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £713.60k | £736.20k | £153.31k | £316.19k | £618.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £88.44k | £88.61k | £91.64k | £95.23k | £96.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £142.69k | £120 | £0 | £17.50k | £205.13k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £978.95k | £838.49k | £1.57m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £76.02k | £94.24k | £36.47k | £52.46k | £91.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.78k | £11.28k | £7.91k | £15.27k | £13.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.02k | £30.71k | £19.33k | £21.93k | £49.23k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.