ymddiriedolwyr BOTTISHAM UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 203215
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM SANDERSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Terence Wood | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Ann Meade | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Mark Sale | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Richard Watts | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
Margret Coles | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|||||
Rev Peter Gill | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|||||
ROY MAY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROGER JENYNS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.