ymddiriedolwyr NICHOLAS WATTS' GIFT
Rhif yr elusen: 203271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNCAN JOHN BIRD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Robin Alan Derges | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
David Allen Turner | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Colin John Edwards | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
Keith Nicholas Williams | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
Terence George Pearce | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
Gerald William Venning | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
RODNEY FRANCIS GLANVILLE | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|||||
Henry James Sanders | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
George Henry James Medland | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|||||
Albert John Downing | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|||||
JOHN GREENING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DENNIS MAURICE CARR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROGER DAVID ARCHER BIRD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WALTER LAKE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN COLLACOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DENNIS EDWARD GREENING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUSSELL GEORGE WOOLCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN HENRY CHARLES CARR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.