ymddiriedolwyr ST CHRISTOPHER'S HOMES
Rhif yr elusen: 203787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major David Michael Crouch | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|||||
Timothy Dolan | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Eileen Clinton | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Celia Irwin | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Rev Byung Jun Kim | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|||||
Martin Sharman | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|||||
Donald Loe | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|||||
MICHAEL CLARKE | Ymddiriedolwr | 08 October 2011 |
|
|
||||
ELIZABETH LOE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Ashley Dunkley | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.