ymddiriedolwyr STEPHEN HUTCHEN'S CHARITY TRUST
Rhif yr elusen: 204758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morvah Jane Stubbings | Cadeirydd | 18 October 2022 |
|
|
||||
Elaine Sarah Bawden | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|||||
John Scade | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Louise Karenza Thomas | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
ANDREW RICHARD BEARD | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|||||
Dennis Axford | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Susan Bosworth | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Mary Grace Griffiths | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Linda BURTON | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
MR KEITH PROWSE | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
Rev ANDREW MARTIN YATES | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|
||||
PAMELA JONES | Ymddiriedolwr | 22 April 2008 |
|
|
||||
SUSAN JAYNE STEPHENS | Ymddiriedolwr | 26 March 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.