Dogfen lywodraethu THE CITY ARTS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 204828
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/02/1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/05/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/05/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/05/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/05/2012
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION PARTICULARLY BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DESIGN, DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC AND THE ESTABLISHMENT OF FESTIVALS IN THE CITY OF LONDON AND ELSEWHERE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF LONDON AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.